清华大学历任校长,清华大学历任校长名单一览表
清华历届校长名单?
清华大学历任校长
1.周自齐(1871-1923),1911年2月至1912年1月出任清华学堂监督。
2..唐国安(1858-1913),1912年4月至1913年8月出任清华学校校长(1912年10月以前称监督)。
3.周诒春(1883-1958),1912年4月至1913年8月出任清华学校校长(1912年10月以前称监督)。
4.张煜全1918年4月至1920年1月出任清华学校校长。
5.金邦正(1886—1946)
1920年8月至1922年4月出任清华学校校长。
6. 曹云祥(1881-1937)1922年4月至1928年1月出任清华学校校长。
7.温应星(1877-?)1928年4月至1928年6月出任清华学校校长。
8.罗家伦(18***-1969)1928年8月至1930年5月出任国立清华大学校长。
清华大学的历任校长?
清华大学历任校长有:
1911.2到1912.4周自齐;
1912.4到1913.8唐国安;
1913.10到1918.1周诒春;
1918.7到1920.1张煜全;
1920.9到1921.10金邦正;
1922.4到1927.12曹云祥;
1928.4到1928.6温应星;
1928.8到1930.5罗家伦;
1931.4到1931.6吴南轩;
[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。转载请注明出处:http://www.shuoyunnet.com/post/26855.html